|
发表于 2018-11-13 20:58:16
来自手机
|
显示全部楼层
本帖最后由 ttyy1122 于 2018-11-13 21:01 编辑
长江渔者 发表于 2018-11-13 20:33
百度一下,赵还是空客天津分公司的高管,
赵海山,男,汉族,1962年10月生,河北深州人,1983年5月加入中国共产党,1984年8月参加工作,在职研究生学历,管理学博士,研究员、高级工程师。 现任湖北省人民**党组成员。
1984年08月,北京邮电学院大学毕业后,分配到航天部第三研究院八三五八所工作,历任干部、第二研究室副主任、技术开发部主任。
1995年11月起,先后任航天工业总公司第三研究院八三五八所副所长、第一副所长,航天科工集团三院第八三五八所第一副所长。
2000年01月,任天津市科委副主任。
2006年12月,任天津港保税区管委会副主任(正局级),中天航空工业投资股份有限公司党委副书记、总经理,2007年07月同时任空中客车(天津)总装有限公司董事长。
2009年05月,任天津市委滨海高新技术产业开发区工委副书记、管委会主任,中天航空工业投资股份有限公司党委副书记、总经理,空中客车(天津)总装有限公司董事长。
2011年04月,任天津市委科技工委书记、市科委主任。
2014年06月,任天津市科委党委书记、主任。
2015年11月,任天津市人民政府副市长、党组成员。
2015年12月,任天津市人民政府副市长、党组成员,天津自贸试验区管委会第一副主任。
2016年6月,兼任天津市人民对外友好协会会长。
2018年05月,任天津市人民政府副市长、党组成员,中国(天津)自由贸易试验区管理委员会主任。
2018年11月,任湖北省人民政府党组成员。 |
|